KRS 0000473213
NIP7561975530
REGON16154786000000
NazwaKDK GRUNTY ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKDK GRUNTY ROLNE
Data rejestracji 23 sie 2013 (11 lat temu) 23 sie 2013
Data usunięcia 20 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEJ JADWIGI, 20, ZALESIE ŚLĄSKIE, 47-150, LEŚNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHHENRYK DAMAS
Beneficjent
ZDZISŁAW KOWNACKI
Beneficjent
LUDWIK WIESŁAW KOWNACKI
Beneficjent
LUDWIK WIESŁAW KOWNACKI
reprezentant
LUDWIK KOWNACKI
Wspólnik
2013-08-23
2022-05-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
HENRYK DAMAS
Wspólnik
2013-08-23
2022-05-20
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
ZDZISŁAW KOWNACKI
Wspólnik
2013-08-23
2021-04-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
WIESŁAWA KOWNACKA
Wspólnik
2021-04-23
2022-05-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
LUDWIK WIESŁAW KOWNACKI
Likwidator
2021-04-23
2022-05-20
HENRYK DAMAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZDZISŁAW KOWNACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LUDWIK WIESŁAW KOWNACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
LUDWIK KOWNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-23
2021-04-23
HENRYK DAMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-23
2021-04-23
ZDZISŁAW KOWNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-23
2021-04-23
2013-08-23
2021-04-23
KDK GRUNTY ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie