KRS 0000364031
NIP9910472746
REGON16034852600000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYDROWICE GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA WYDROWICE GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ
Data rejestracji 31 sie 2010 (14 lat temu) 31 sie 2010
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 7, WYDROWICE, 49-100, NIEMODLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9910472746
data rejestracji 20 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTJOLANTA MARIA KOSTERKIEWICZ
Pełnomocnik
2013-06-05
2020-02-14
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI W WYDROWICACH GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK SKŁADA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
PIOTR PUZIO
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2021-04-30
KRYSTIAN SERAFIN KUBIS
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2021-04-30
JANUSZ KORZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2021-04-30
JOLANTA MARIA KOSTERKIEWICZ
Likwidator
2020-02-14
2021-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
ZBIGNIEW KOSTERKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-08-31
2020-02-14
KRYSTIAN MARCIN FIRLUS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-08-31
2020-02-14
2010-08-31
2020-02-14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYDROWICE GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie