KRS 0000114801
NIP6940004385
REGON00051064600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 18/19, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email BSCHOJNOW@DATA.PL
Dane podatkowe
NIP 6940004385
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
13193000052001864400000003
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
33193013762001864400000001
BPSSA III Oddział we Wrocławiu
ul. Henryka Sienkiewicza 77 50-348 Wrocław POLSKA
40193000052001864400000002
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
49193013762001864400000004
BPSSA III Oddział we Wrocławiu
ul. Henryka Sienkiewicza 77 50-348 Wrocław POLSKA
53193000052002864400000009
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
67193000052001864400000001
BPSSA Centrala w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBOŻENA DĄBROWSKA
Beneficjent
BOGUSŁAWA MROZIK
Beneficjent
BOŻENA DĄBROWSKA
zgłaszający - członek zarządu
EWELINA ZOFIA DUL-KOGUCIŃSKA
Beneficjent
ANNA MARIA TOMAŚ
Pełnomocnik
2021-07-26
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE ZAWIERANIA, ZMIANY I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 14 CZERWCA 2023 R. DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
WERONIKA ELŻBIETA FRANCZAK
Pełnomocnik
2018-09-25
2021-07-26
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA, ZMIANY I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - PODPISYWANIA WNIOSKÓW O WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI ZABEZPIECZAJĄCEJ WIERZYTELNOŚCI BANKU Z TYTUŁU UDZIELONYCH KREDYTÓW, - ZAWIERANIA UMÓW O KARTY KREDYTOWE, UMÓW KREDYTOWYCH DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH I UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW UDZIELONYCH DO WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.06.2020R DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
BOŻENA DĄBROWSKA
Pełnomocnik
2007-12-07
PEŁNOMOCNICTWO DO : 1. JEDNOOSOBOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI O UDZIELENIU KREDYTU DO WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH, 2. JEDNOOSOBOWEGO, STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI WEWNĘTRZNYCH, NEGOCJOWANIA KURSU WALUTY KRAJOWEJ W STOSUNKU DO WALUT WYMIENIALNYCH W ROZLICZENIACH OBROTU DEWIZOWEGO. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.06.2020R DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
AGNIESZKA EDYTA DUDEK
Pełnomocnik
2011-01-24
2023-08-16
PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - ZAWIERANIE, ZMIANY I WYPOWIADFANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O KARTY KREDYTOWE, UMÓW KREDYTOWYCH DO KWOTY 100.00,00ZŁ. ORAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW UDZIELONYCH DO WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ. - PODPISYWANIA WNIOSKÓW O WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI ZABEZPIECZAJĄCEJ WIERZYTELNOŚCI BANKU Z TYTUŁU UDZIELONYCH KREDYTÓW, 2) JEDNOOSOBOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI O UDZIELENIU KREDYTU DO WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.06.2020R DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
MAGDALENA AGATA BURZMIŃSKA
Pełnomocnik
2011-04-27
2022-08-01
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ZMIANY UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.06.2020R DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
ANITA JADWIGA TRACZYK
Pełnomocnik
2013-05-20
2021-07-26
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA, ZMIANY I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O KARTY KREDYTOWE, UMÓW KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH I UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW UDZIELONYCH DO WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.06.2020R DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
MARIA KATARZYNA LIS
Pełnomocnik
2014-05-21
2020-11-20
PEŁNOMOCNICTWO DO: 1. WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - ZAWIERANIA I ZMIANY UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH,UMÓW O KARTY PŁATNICZE,UMÓW O OŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU, - WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.05.2019R DO ODWOŁANIA PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE
EWELINA ZOFIA DUL KOGUCIŃSKA
Pełnomocnik
2019-07-08
PEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI O UDZIELENIU KREDYTU DO WYSOKOŚCI 100 000,00 ZŁ, JEDNOOSOBOWEGO, STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI WEWNĘTRZNYCH, NIEGOCJOWANIA KURSU WALUTY KRAJOWEJ W STOSUNKU DO WALUT WYMIENIALNYCH W ROZLICZENIACH OBROTU DEWIZOWEGO. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 31.05.2024 R. DO ODWOŁANIA, PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY, PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
BOGUMIŁA STAL
Pełnomocnik
2007-07-09
2017-07-03
PEŁNOMOCNICTWO DO : 1.WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE I ZMIANY UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O KARTY PŁATNICZE, UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU, - WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, 2. JEDNOOSOBOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI O WYDANIU BĄDŹ ODMOWIE WYDANIA KART PŁATNICZYCH. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 24.08.2011R. DO ODWOŁANIA. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA PRZENOSZENIA NINIEJSZEGO UMOCOWANIA NA INNE OSOBY. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ZANIECHANE LUB ODWOŁANE.
PRZEMYSŁAW BARYLUK
Pełnomocnik
2007-07-09
2011-01-24
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE I ZMIANY UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O KARTY PŁATNICZE, UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU, UMÓW O KARTY KREDYTOWE, UMÓW KREDYTOWYCH DO KWOTY 15.000,00 ZŁ ORAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW UDZIELONYCH DO WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.
HELENA SUCHECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2010-03-16
HENRYK KOŁPAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2022-08-01
JAN BUCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-08-06
JÓZEF HORODYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-08-06
MIECZYSŁAW JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-08-06
DARIUSZ OLEŚ PAWLISZCZY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2007-03-14
JÓZEF ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2006-08-11
JANUSZ GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2018-09-25
TADEUSZ MICHNEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2010-03-16
KRYSTYNA GRUCA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2007-12-07
BOŻENA DĄBROWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
BOGUSŁAWA MROZIK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
EWELINA ZOFIA DUL-KOGUCIŃSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
BOGUSŁAWA MROZIK
PREZES
2002-05-24
ANNA TERESA PREISNER
WICEPREZES
2002-05-24
2004-02-17
ANNA TERESA PREISNER
CZŁONEK
2004-02-17
2007-07-09
BOŻENA EUGENIA DĄBROWSKA
CZŁONEK
2002-05-24
2007-12-07
RENATA BEATA WISZNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-09
2007-12-07
RENATA BEATA WISZNIEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2007-12-07
2013-05-20
MARIA MONIKA DIAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS.HANDLOWYCH
2007-12-07
2024-07-16
BOŻENA DĄBROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2013-05-20
EWELINA ZOFIA DUL KOGUCIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
2024-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie