KRS 0000367092
NIP6152026155
REGON02137162200000
NazwaSTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "ŁUŻYCE GÓRNE"
Krótka nazwaMIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "ŁUŻYCE GÓRNE"
Data rejestracji 08 paź 2010 (14 lat temu) 08 paź 2010
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres STRUMYKOWA, 22, ŁAGÓW, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0170Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #0312Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9104Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIECZYSŁAW KŁAK
Likwidator
2017-02-17
2018-02-09
PAWEŁ JAN KOSIOROWSKI
Likwidator
2017-02-17
2018-02-09
MONIKA KATARZYNA BOROWY
Członek Organu Nadzoru
2010-10-08
2018-02-09
MARTA BEATA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-08
2018-02-09
ZENONA LUCYNA REGULSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-08
2018-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W TYM DO ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
REMIGIUSZ ŁUKASZ BOROWY
SEKRETARZ
2010-10-08
2017-02-17
MIECZYSŁAW KŁAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-08
2017-02-17
PAWEŁ JAN KOSIOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-08
2017-02-17
JAKUB KAMIL KŁAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-08
2017-02-17
ZENON PAWEŁ DURACHTA
SKARBNIK
2010-10-08
2017-02-17
2010-10-08
2017-02-17
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "ŁUŻYCE GÓRNE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie