KRS 0000063571
NIP6120004044
REGON00327946800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA W BOLESŁAWCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO USŁUGOWA W BOLESŁAWCU
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 14 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MICKIEWICZA, 6, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTERESA KUBUŚ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-12
2017-04-14
IRENA PASZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2012-07-12
BARBARA ZAKRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2008-08-12
ELŻBIETA RAUBO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-23
JAN GLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-23
ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-23
WŁADYSŁAW MAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-23
LILA FILA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2006-07-17
KRYSTYNA BRONISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-23
KRYSTYNA RODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-08-12
STEFAN WIESŁAW SUBOCZ
Likwidator
2013-08-30
2017-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES - KIEROWNIK SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD ŁĄCZNIE
JANUSZ GÓRNY
PRZEZES - KIEROWNIK
2001-12-28
2006-07-17
LILA FILA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-17
2012-11-06
TERESA KUBUŚ
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI DO CZASU WYBORU PREZESA ZARZĄDU
2012-11-06
2013-08-30
2001-12-28
2003-08-28
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA W BOLESŁWCU
2003-08-28
2013-08-30
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA W BOLESŁAWCU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie