KRS 0000323412
NIP6152000204
REGON02094278400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PARKU" W ZGORZELCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "PRZY PARKU" W ZGORZELCU
Data rejestracji 17 mar 2009 (16 lat temu) 17 mar 2009
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 4, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ STANISŁAW SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2021-01-25
TERESA BRUDNY
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2021-01-25
STEFAN FRANCISZEK WITECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2021-01-25
MARIA IRENA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2021-01-25
BRONISŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2021-01-25
EDYTA IZABELA GRELA KORDASZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2010-10-29
SYLWIA AGNIESZKA KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2021-01-25
PIOTR POBIEDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2021-01-25
JAN GLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2010-10-29
JERZY CZYŻEWSKI
Likwidator
2014-06-11
2019-06-25
TERESA MARCINÓW
Likwidator
2014-06-11
2021-01-25
DANUTA WALERIA KROSTA
Likwidator
2014-06-11
2021-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA
TADEUSZ PRAWELSKI
PREZES
2009-03-17
2011-06-22
DANUTA WALERIA KROSTA
ZASTĘPCA PREZESA
2009-03-17
2014-06-11
TERESA MARCINÓW
ZASTĘPCA PREZESA
2009-03-17
2011-06-22
TERESA MARCINÓW
PREZES
2011-06-22
2014-06-11
2009-03-17
2014-06-11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PARKU" W ZGORZELCU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie