KRS 0000113640
NIP5740006901
REGON00043783700000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KŁOBUCKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W KŁOBUCKU
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 20 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIELUŃSKA, 14, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5740006901
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROMAN BLUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2014-09-23
ANDRZEJ KOPACZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2023-11-20
WIESŁAW MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2023-11-20
JÓZEF MACHERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-02-04
LESZEK STEFAN BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2007-08-22
HENRYK PAWEŁ EDELMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-08-31
ZYGMUNT JAN CHALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2007-08-22
WŁADYSŁAW JAN MERDA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-08-31
IRENA STANISŁAWA DRZAZGA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-02-04
RYSZARD POLIS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-02-04
HALINA STANISŁAWA GAWLIK
Beneficjent
HALINA STANISŁAWA GAWLIK
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
HALINA GAWLIK
Likwidator
2016-08-11
2023-11-20
HALINA STANISŁAWA GAWLIK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁDZIELNI PREZES LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA NA PIŚMIE UMIESZCZAJĄC SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO PISEMNIE PREZESOWI MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI. PREZES MOŻE UDZIELIĆ INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI (ART.46 PKT 1 I 2 STATUTU)
HALINA GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2016-08-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 191850.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 925081.83 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 692060.38 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 25685.21 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233021.45 |
Aktywa razem | 925081.83 |
A. Aktywa trwałe | 716314.47 |
B. Aktywa obrotowe | 208767.36 |
2002-05-23
2016-08-11
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KŁOBUCKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie