KRS 0000200375
NIP5740007898
REGON00055824500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WILKOWIECKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W WILKOWIECKU
Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004
Data usunięcia 02 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. SOSNOWA, 1, WILKOWIECKO, 42-152, OPATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEUGENIUSZ POLIS
Likwidator
2017-08-24
2019-10-02
EUGENIUSZ BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2007-11-23
TOMASZ BARDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2011-10-24
LESZEK BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2019-10-02
RYSZARD KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2019-10-02
WŁODZIMIERZ MROCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2011-10-24
EUGENIUSZ POLIS
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2007-11-23
LUDWIK MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-30
2011-10-24
JAN FLORIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2012-09-04
LESZEK KRZYSZTOF BALCERZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2019-10-02
MIROSŁAW SZEWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2015-09-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW TRONINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-30
2007-11-23
EUGENIUSZ POLIS
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2017-08-24
JAN JEZIORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-23
2017-08-24
ADAM WOJTYRA
PREZES
2004-04-30
2007-11-23
STANISŁAW GRZYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-30
2017-08-24
2004-04-30
2017-08-24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WILKOWIECKU
2004-04-30
2015-09-10
SOSNOWA, 1, WILKOWIECKO, 42-151, WALEŃCZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie