KRS 0000126770
NIP5740006752
REGON00049719900000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W POPOWIE Z/S W ZAWADACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W POPOWIE Z/S W ZAWADACH
Data rejestracji 20 sie 2002 (22 lata temu) 20 sie 2002
Data usunięcia 08 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 8, ZAWADY, 42-110, POPÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5740006752
data rejestracji 09 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHKRYSTYNA JARZĘBSKA
Pełnomocnik
2011-12-08
2018-11-13
PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, 2. ZAWIERANIA UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW: OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, LOKAT TERMINOWYCH.
RENATA MORDAL
Pełnomocnik
2013-07-17
2018-11-13
PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POPOWIE Z/S W ZAWADACH
JOANNA PŁUSKA
Pełnomocnik
2013-07-17
2018-11-13
PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POPOWIE Z/S W ZAWADACH
WIESŁAWA KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
IRENEUSZ MLEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2010-06-21
TADEUSZ PSUJ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2006-09-06
ZBIGNIEW TRONINA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
ANNA PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-13
2021-12-08
JÓZEF MACHERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
HENRYK DRABIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
ANDRZEJ LESZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2006-09-06
DANUTA MARIANNA KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
MIROSŁAW OZIEMBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2018-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
ANNA PELAGIA SZTOLCMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2004-04-15
ANNA PELAGIA SZTOLCMAN
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2021-12-08
HALINA MARIA KACZMARZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2017-08-31
HENRYK JANIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2004-04-15
CZESŁAWA BALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2011-11-23
ANNA BOGDANA PAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2011-11-23
KRYSTYNA JARZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-15
2011-11-23
PAWEŁ LEWERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-23
2017-08-31
PAWEŁ LEWERA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-08-31
2021-12-08
RENATA MORDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-31
2021-12-08
2002-08-20
2021-12-08
SPÓŁDZIELNIA
2002-08-20
2021-12-08
BANK SPÓŁDZIELCZY W POPOWIE Z/S W ZAWADACH
2002-08-20
2021-12-08
CZĘSTOCHOWSKA, 8, ZAWADY, 42-110, POPÓW, POLSKA
2016-08-08
2021-12-08
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-08-08
2021-12-08
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-08-08
2021-12-08
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie