KRS 0000106545
REGON01603677000000
Nazwa"POLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 04 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRABISZYŃSKA, 281, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5074400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWBOGUSŁAW JERZY SZULC
Wspólnik
2002-04-15
2003-06-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH
JERZY MARIAN BRZYSKI
Wspólnik
2002-04-15
2003-06-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-04-15
2002-10-25
31.004 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100.400 ZŁOTYCH
71031502700000
"H & D" C.V.A. Z SIEDZIBĄ W BELGII, 8800 ROESELARE
Wspólnik
2002-10-25
2008-05-27
8.457 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 845.700,00 ZŁOTYCH
"R.D.B" N.V. Z SIEDZIBA W BELGII, 8800 ROESELARE
Wspólnik
2002-10-25
2008-05-27
8.457 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 845.700,00 ZŁOTYCH
"F.M.K." N.V. Z SIEDZIBĄ W BELGII, 8800 ROESELARE
Wspólnik
2002-10-25
2008-05-27
8.457 (OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 845.700 (OSIEMSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
"INDUSTRIAL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wspólnik
2002-10-25
2007-12-06
25332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2533200 ZŁOTYCH
012648341
Wspólnik
2007-12-06
2008-11-04
50.744 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.074.400 (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH
93302725800000
KURT HAVEGEER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-03-16
ROGER DE MAREZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-03-16
ROGIER HAVEGEER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
BOGUSŁAW JERZY SZULC
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-06-23
BOGUSŁAW JERZY SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-23
2006-03-16
BOGUSŁAW JERZY SZULC
PREZES ZARZĄDU
2006-03-16
2007-12-06
JERZY MARIAN BRZYSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-15
2003-06-23
JERZY MARIAN BRZYSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2006-03-16
KURT BEN HAVEGEER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-16
2008-11-04
MIROSŁAW JAN MUŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-06
2008-11-04
WOUTER STEFAAN VAN EENOO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-16
2008-11-04
2002-04-15
2003-06-23
PODWALE, 9, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-23
2004-04-13
JASNA, 1, WARSZAWA, 00-013, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-13
2006-03-16
KRUCZKOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 01-380, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie