KRS 0000102681
NIP5222654532
REGON01519789600000
NazwaFLAKT WOODS HOLDINGS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLAKT WOODS HOLDINGS (POLAND)
Data rejestracji 26 mar 2002 (22 lata temu) 26 mar 2002
Data usunięcia 21 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁUDNIOWA, 2, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1130500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJFLAKT WOODS (LUXEMBOURG) SARL
Wspólnik
2002-03-26
2011-09-21
2.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.130.500 ZŁOTYCH
PIOTR ZBIGNIEW DAŁEK
Likwidator
2010-10-05
2011-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO INDYWIDUALNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
OVE BLOMFELT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2004-04-15
ROLAND ANDERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2004-04-15
PIOTR ZBIGNIEW DAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2010-10-05
TAPIO PEKKALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-15
2005-02-09
DIDIER MAURICE FORGET
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2010-10-05
2002-03-26
2010-10-05
FLAKT WOODS HOLDINGS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-26
2002-08-14
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R., 18, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-14
2009-01-30
ŁOPUSZAŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-30
2009-05-29
POŁUDNIOWA, 2, OŁTARZEW, 05-850, OŁTARZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie