KRS 0000135571
NIP5222660596
REGON01526312700000
Nazwa"P.S. TRADING" - STOLKER PETER, SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"P.S. TRADING" - STOLKER PETER,
Data rejestracji 16 paź 2002 (22 lata temu) 16 paź 2002
Data usunięcia 17 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POŁUDNIOWA, 2, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222660596
data rejestracji 09 lis 2002
status Czynny
08105010411000002268220569
INGBSK Placówka bankowa w Warszawie ul. Grójecka 81/87
ul. Grójecka 81/87 02-094 Warszawa POLSKA
54105010121000002326959307
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
66114020620000506014001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETAGNIESZKA STOLKER
Wspólnik
2002-10-16
2003-06-12
PETER STOLKER
Wspólnik
2002-10-16
2023-05-17
JULIA AGNIESZKA STOLKER
Wspólnik
2003-06-12
2020-06-18
PIETER STOLKER
Wspólnik
2020-06-18
2021-04-20
OLIVIER ALBERT STOLKER
Wspólnik
2021-04-20
2023-05-17
PETER STOLKER
Beneficjent
PETER STOLKER
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PETER STOLKER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPETER STOLKER SAMODZIELNIE OLIVIER STOLKER ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM PETEREM STOLKEREM LUB PROKURENTEM
PETER STOLKER
Członek Organu Reprezentacji
2002-10-16
2023-05-17
AGNIESZKA STOLKER
Członek Organu Reprezentacji
2002-10-16
2003-06-12
JULIA AGNIESZKA STOLKER
Członek Organu Reprezentacji
2003-06-12
2020-06-18
PIETER STOLKER
Członek Organu Reprezentacji
2020-06-18
2021-04-20
OLIVIER ALBERT STOLKER
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-20
2023-05-17
2002-10-16
2009-03-18
KS. J. CHRÓŚCICKIEGO, 93/105, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie