KRS 0000102347
NIP5690003041
REGON13001154300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "DŹWIGPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "DŹWIGPOL"
Data rejestracji 27 mar 2002 (22 lata temu) 27 mar 2002
Data usunięcia 20 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MECHANIKÓW, 9, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 439600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 879250,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17585
Dane podatkowe
NIP 5690003041
data rejestracji 21 lut 1994
status Czynny
33203000451110000001653070
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
07821300082003040156590002
BS8213 Centrala
ul. Garbary 71 61-866 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZDZISŁAW BUKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ZDZISŁAW BUKOWSKI
Beneficjent
JAKUB MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-08-30
STANISŁAW MIROSŁAW MISZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-08-30
MAREK KAZIMIERZ STOPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-08-30
STANISŁAW ŻŁOBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2003-01-13
TERESA BUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2013-04-29
JANUSZ ANDRZEJ PIOTRKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2012-08-23
KAZIMIERZ MILLER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2009-09-15
KAMIL BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-15
2021-07-20
JAROSŁAW BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-23
2021-07-20
WERONIKA BUDZICHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2021-07-20
STANISŁAW JÓZEF WDOWIAK
Prokurent
2002-03-27
2018-11-20
SAMOISTNA
ZDZISŁAW BUKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JAN RYSZARD MISZKOWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-03-27
2008-05-21
ZDZISŁAW BUKOWSKI
WICEPREZES
2004-08-30
2008-05-21
ZDZISŁAW BUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2013-11-19
ZDZISŁAW BUKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-19
2017-07-17
ZDZISŁAW BUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-17
2021-07-20
TERESA BUKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-19
2017-07-17
JACEK BUDZICHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-17
2021-07-20
2002-03-27
2012-11-27
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
2012-11-27
2013-04-29
XXX-LECIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 3, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
2013-04-29
2017-11-08
30-LECIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 3, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie