KRS 0000100396
NIP5213187189
REGON01750453000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IZB LEKARSKICH
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IZB LEKARSKICH
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 17 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOBIESKIEGO, 110, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMIANDRZEJ RYSZARD SAWONI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
ZBIGNIEW MACIEJ CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
ZBIGNIEW JACEK BRZEZIN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CERAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
JERZY FRIEDIGER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
KONSTANTY RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2011-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EDWARD KAZIMIERZ STUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-05-23
WANDA ANNA GALWAS - PRASAŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2004-06-08
GRZEGORZ WOJCIECH KRZYŻANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-05-23
TADEUSZ MICHAŁ PAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2011-06-17
MARIUSZ FRANCISZEK SMOLICHA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-23
2008-02-29
TADEUSZ MICHAŁ PAWLIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-23
2007-08-09
STANISŁAWA OPYC
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2011-06-17
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CERAŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-02-29
2011-06-17
2002-03-21
2011-06-17
SPÓŁDZIELNIA
2002-03-21
2011-06-17
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IZB LEKARSKICH
2002-03-21
2011-06-17
SOBIESKIEGO, 110, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-21
2011-06-17
6512 - GROMADZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYŁĄCZNIE SWOICH CZŁONKÓW UDZIELANIE SWOIM CZŁONKOM POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZEPROWADZANIE NA ZLECENIE SWOICZ CZŁONKÓW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
2002-03-21
2011-06-17
6720 - POŚREDNICZENIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW UBEZPIECZENIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 28.07.1990R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (DZ.U.Z1996R.NR 11,POZ.62) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁNKÓW I ICH ŚRODOWISKA I WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM CELU Z ORGANIZACJAMI SPÓŁECZNYMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI AKWIZYCYJNEJ NA RZECZ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 28.08.1997R. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH (DZ.U.NR 139,POZ.934 Z PÓŹN.ZM.)
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie