KRS 0000222591
NIP5210124509
REGON00810663700000
NazwaTPH EDUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTPH EDUCO
Data rejestracji 01 gru 2004 (20 lat temu) 01 gru 2004
Data usunięcia 05 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 30, WARSZAWA, 00-336, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8542A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
Beneficjent
ZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
zgłaszający - likwidator
ZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
Wspólnik
2004-12-01
2023-07-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ FRANCISZEK SAJDAK
Wspólnik
2004-12-01
2015-04-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24500 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA SAJDAK MARKOWSKA
Wspólnik
2015-04-16
2023-07-05
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
STANISŁAWA OPYC
Likwidator
2019-09-03
2023-07-05
ZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
Likwidator
2019-09-03
2023-07-05
KRZYSZTOF PACIOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2014-08-05
SANDRA SZUMERA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2014-08-05
MAREK CICHOSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2014-08-05
MAŁGORZATA SAJDAK MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2006-10-30
ZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
KRZYSZTOF PACIOREK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-01
2006-10-30
ANDRZEJ FRANCISZEK SAJDAK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2014-08-05
ZBIGNIEW HENRYK SZUMERA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-05
2019-09-03
STANISŁAWA OPYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-05
2019-09-03
JAN ŚWIĄTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-05
2015-04-16
2004-12-01
2005-05-17
TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO HANNDLOWE "EDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-17
2015-04-16
TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-16
2019-09-03
TPH EDUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-01
2008-03-07
KOPERNIKA, 32, WARSZAWA, 00-336, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie