KRS 0000098664
NIP7291019490
REGON47115724800000
NazwaMIKULSCY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMIKULSCY
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 350000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASTANISŁAWA MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2006-10-31
DARIUSZ ŁANEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2006-10-31
MARIUSZ KATLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2018-03-27
MIROSŁAW KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2018-03-27
BOŻENA ŁOSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-02-07
STEFAN MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-02-07
HENRYK KRYSZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-02-07
WŁADYSŁAW MARCHLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2006-10-31
WOJCIECH KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
HENRYK RYPALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2003-02-07
TADEUSZ DOMINIK POTĘGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2003-02-07
AGNIESZKA WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-07
2004-06-28
BOGDAN KAZIMIERZ BIELAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-28
2006-10-31
PIOTR TOMASZ MIKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2015-02-11
2002-03-14
2006-10-31
"BIS MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-14
2002-05-22
3-GO MAJA, 64/66, ŁÓDŹ, 93- 408, ŁÓDŹ, POLSKA
2002-05-22
2006-10-31
RYSIA, 6, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2006-10-31
2013-12-02
ŻOŁNIERSKA, 11 A, OLSZTYN, 10-001, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie