KRS 0000102668
Nazwa"MŁYN-PASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"MŁYN-PASZ" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 30 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIPOWA, 13, PAKOŚĆ, 88-170, PAKOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2085500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMICHAŁ JURGOŃSKI
Wspólnik
2002-03-25
2009-09-30
2085 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.042.500 ZŁ W TYM 287 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 143.500 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAŁGORZATĄ KACZYŃSKĄ
PIOTR TOMASZ MIKULSKI
Wspólnik
2008-06-26
2009-09-30
2086 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.043.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
Prokurent
2003-11-14
2009-09-30
SAMOISTNA
HALINA KWIECIEŃ
Powiernik
2004-10-12
2009-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA
MICHAŁ JURGOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2004-04-08
MAŁGORZATA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2003-11-14
MARIA MAGDALENA MALIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-08
2009-09-30
2002-03-25
2009-05-12
"MŁYN-PASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie