KRS 0000095577
NIP6520004912
REGON00239179500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "IMPRODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "IMPRODEX"
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 14 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORZESZKOWEJ, 15, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 481000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6520004912
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
16105010701000002361379270
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
32105010701000009080596530
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
41105010701000009032200934
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
61105010701000009083275827
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
73105010701000002344843624
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
35102023130000370211303395
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
75102023130000360211303403
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
72105010701000009081230287
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZISTEFAN ŁUKASZ BUŁKA
Beneficjent
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
Beneficjent
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
zgłaszający - członek zarządu
STEFAN KAZIMIERZ BUŁKA
Wspólnik
2002-02-26
2014-10-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000,00 ZŁ
BARBARA GRAŻYNA BUŁKA
Wspólnik
2002-02-26
2014-10-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA
Wspólnik
2002-02-26
2014-10-14
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
Wspólnik
2002-02-26
2010-05-27
5 UDZIAŁÓW PO 2.000 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
Wspólnik
2014-01-16
2014-10-14
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.000,00 ZŁ
STEFAN KAZIMIERZ BUŁKA
Prokurent
2014-01-16
2014-10-14
PROKURA SAMOISTNA
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEFAN KAZIMIERZ BUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2014-01-16
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2014-01-16
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-16
2014-10-14
BARBARA GRAŻYNA BUŁKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2014-10-14
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2011-02-15
2014-10-14
2002-02-26
2006-07-27
LEGIONÓW, 229, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-500, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Rozwój działalności w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów do oferty firmy IMPRODEX z Czechowic-Dziedzic
2 003 097,01 zł
637 459,20 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie