KRS 0000093519
NIP8660001458
REGON00057912900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO - WYTWÓRCZA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO - WYTWÓRCZA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 27 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TOWAROWA, 26, STASZÓW, 28-200, STASZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHRYSZARD IREK
Likwidator
2008-01-25
2013-11-27
KAZIMIERA ELŻBIETA SIWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2002-08-30
WŁADYSŁAW TADEUSZ WOŁOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2002-08-30
EUGENIUSZ LIS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2006-12-11
STANISŁAW WŁADYSŁAW GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2006-12-11
MIECZYSŁAW JULIAN MARCINEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2002-08-30
MARIA JÓZEFA SŁOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2003-06-24
JOANNA URSZULA MAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2004-07-26
TERESA MARIANNA KORDYKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2004-07-26
KRYSTYNA KOPERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2003-06-24
ANDRZEJ STANISŁAW STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2003-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
RYSZARD IREK
PREZES
2002-02-22
2008-01-25
JADWIGA NIEDŹWIECKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-22
2004-07-26
MARIANNA ALINA DYGULSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-22
2002-08-30
BARBARA KĘDZIERSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-08-30
2008-01-25
BOGUMIŁA WOŁCZYŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-07-26
2007-01-23
TERESA MAJKA
ZASTĘPCA PREZESA
2007-01-23
2008-01-25
2002-02-22
2008-01-25
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO - WYTWÓRCZA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie