KRS 0000100600
NIP6550000853
REGON00034795600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 02 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 10, SZYDŁÓW, 28-225, SZYDŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIWŁADYSŁAW PASTERNAK
Likwidator
2016-08-25
2018-07-02
EWA MARIANNA ARENDARSKA
Likwidator
2016-08-25
2018-07-02
MARIAN KARASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2010-10-27
WACŁAW LIPIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2004-05-11
HENRYK SUCHOJAD
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2015-11-16
WŁADYSŁAW ZMARZLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2015-11-16
WŁADYSŁAW PASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2018-07-02
KRYSTYNA ANNA KUBACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2006-12-20
WIESŁAW GĄDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2010-10-27
EWA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-16
2018-07-02
ADAM JAN PALMĄKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-16
2018-07-02
JANUSZ WŁADYSŁAW PONIEWIERKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-16
2018-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EWA MARIANNA ARENDARSKA
PREZES
2002-03-18
2016-08-25
JOANNA URSZULA MAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2016-06-21
WACŁAW LIPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-11
2016-06-21
ANDRZEJ STANISŁAW STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2002-12-20
WŁADYSŁAW PASTERNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-21
2016-08-25
2002-03-18
2006-12-20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SZYDŁÓW
2006-12-20
2016-08-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2002-03-18
2010-10-15
RYNEK, 15, SZYDŁÓW, 28-225, SZYDŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie