KRS 0000134232
NIP8660001493
REGON00034780900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONIEMŁOTACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONIEMŁOTACH
Data rejestracji 09 paź 2002 (22 lata temu) 09 paź 2002
Data usunięcia 24 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POŁUDNIOWA, 2, KONIEMŁOTY, 28-200, STASZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8660001493
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sie 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWSTANISŁAW ANDRZEJ BOROŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2004-12-21
LESZEK MIECZYSŁAW ZGRZYWA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2023-08-24
ANTONI STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2009-11-27
STANISŁAW KAZIMIERZ WOŁOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2004-12-21
KAZIMIERZ URBAN
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2014-10-22
MONIKA DURSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2023-08-24
STANISŁAW WIT UŚMIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-21
2012-11-30
MAREK JAN BORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2008-11-13
STANISŁAW WOŁOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2009-11-27
TADEUSZ PLEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2007-01-23
ANNA ZOFIA GODZWON
Likwidator
2020-02-25
2023-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EUGENIUSZ LIS
PREZES
2002-10-09
2007-01-23
ANNA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-09
2004-12-21
HENRYK MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-09
2005-09-27
DOROTA GRAŻYNA KRUZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2007-12-17
ANNA ZOFIA GODZWON
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-27
2007-01-23
ANNA ZOFIA GODZWON
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2020-02-25
KRYSTYNA STROJNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2009-11-27
DOROTA JASTRZĄB
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-17
2014-10-22
ANTONI STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-27
2020-02-25
2002-10-09
2020-02-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONIEMŁOTACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie