KRS 0000092226
NIP7491806904
REGON53150441300000
NazwaUVEX-INTEGRA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUVEX-INTEGRA
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 31 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GŁOGOWSKA, 3A, WIĘKSZYCE, 47-208, REŃSKA WIEŚ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Dane podatkowe
NIP 7491806904
data rejestracji 01 sty 2005
status Czynny
26188000090000001101976000
45109021830000000566002931
SANPL 1 Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Wojska Polskiego 2 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
96188000090000001101976001
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2615Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCHMICHAEL WINTER
Beneficjent
1965-09-23
GABRIELE GRAU
Beneficjent
1962-05-07
HENRYK KOBYLNIK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ANTONI STRZAŁA
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2009-07-31
ANDRZEJ ANTONI LESZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2009-07-31
STEFAN BRUCK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2009-07-31
MICHAEL WINTER
Beneficjent
POŚREDNI UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI
GABRIELE GRAU
Beneficjent
POŚREDNI UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF STRZAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2009-07-31
HENRYK KOBYLNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2009-07-31
PIOTR TOMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2003-10-02
ARTUR WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2004-07-22
2002-02-19
2005-07-12
"INTEGRA SAFETY" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-19
2005-07-12
ŁUKASIEWICZA, 23, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie