KRS 0000283592
NIP7151664150
REGON43224800400000
Nazwa"PRECYZJA TECHNOLOGIA KRAŚNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRECYZJA TECHNOLOGIA KRAŚNIK
Data rejestracji 26 cze 2007 (17 lat temu) 26 cze 2007
Data usunięcia 10 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA REYMONTA, 19, OPOLE, 45-065, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANELUDWIG JOSEF JAHN
Wspólnik
2007-06-26
2014-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ANTONI LESZEWICZ
Likwidator
2013-09-26
2014-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, A WICEPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI POŁOWY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ POŁOWĘ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU.
LUDWIG JOSEF JAHN
PREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2013-09-26
2007-06-26
2013-09-26
"PRECYZJA TECHNOLOGIA KRAŚNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-26
2008-04-04
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 10, KRAŚNIK, 23-210, KRAŚNIK, POLSKA
2008-04-04
2013-09-26
LEŚNA, 3 B, GRUDYNIA WIELKA, 47-280, PAWŁOWICZKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie