KRS 0000193284
NIP7481001429
REGON53092677300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA
Data rejestracji 05 lut 2004 (21 lat temu) 05 lut 2004
Data usunięcia 22 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LEŚNA, 3 C, GRUDYNIA WIELKA, 47-280, PAWŁOWICZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIELUCYNA ZOFIA KWAPIK
Beneficjent
MIROSŁAWA AGNIESZKA PRĘTKA
Beneficjent
LUCYNA ZOFIA KWAPIK
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
LUCYNA ZOFIA KWAPIK
Likwidator
2017-11-20
2023-12-22
MIROSŁAWA AGNIESZKA PRĘTKA
Likwidator
2017-11-20
2023-12-22
WOJCIECH TREFFON
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2006-10-31
RYSZARD KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2011-08-01
HELENA BULA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2007-08-17
HELENA KSOLL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2011-08-01
ADAM JACHYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2007-08-17
ANNA KUS
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2007-08-17
LUCYNA KWAPIK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2008-03-03
MIROSŁAWA PRĘTKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2008-03-03
TERESA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2014-10-15
MAGDALENA BUDZISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-09
2010-08-11
HELENA BULA
Pełnomocnik
2008-01-09
2009-07-22
REPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUCYNA ZOFIA KWAPIK
Beneficjent
LIKWIDATOR
MIROSŁAWA AGNIESZKA PRĘTKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
WOJCIECH ZENON RACZYŃSKI
PREZES
2004-02-05
2008-01-09
HELENA BULA
ZASTĘPCA PREZESA - ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ
2004-02-05
2007-08-17
HELENA BULA
ZASTĘPCA PREZESA
2007-08-17
2008-01-09
HELENA KSOLL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-01-09
2008-03-03
MIROSŁAWA AGNIESZKA PRĘTKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-01-09
2008-03-03
MIROSŁAWA AGNIESZKA PRĘTKA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-03
2017-11-20
LUCYNA ZOFIA KWAPIK
ZASTĘPCA PREZESA
2008-03-03
2017-11-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
H. Koszty finansowe | 16502.83 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 388553.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3174.82 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3174.82 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 385378.66 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 401246.75 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
C. fundusze specjalne | 401246.75 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | -15868.09 |
Aktywa razem | 388553.47 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 284059.11 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284059.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 104494.37 |
2004-02-05
2017-11-20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie