KRS 0000090202
REGON25054704100000
NazwaCUKROWNIA "ZBIERSK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCUKROWNIA "ZBIERSK"
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 18 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZBIERSK, 62-830, ZBIERSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11600000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1583Z PRODUKCJA CUKRU #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2652Z PRODUKCJA WAPNA #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZYMARIUSZ ANTONI KALISZEWSKI
Prokurent
2002-02-11
2002-07-05
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA EWA HERMAN SOKOŁOWSKA
Prokurent
2002-02-11
2002-07-05
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR WASILEWSKI
Prokurent
2002-07-05
2004-08-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ WALCZAK
Prokurent
2002-07-05
2004-08-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOTHO VON SCHWARZKOPF
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-08-18
BERND GEISEN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-08-18
TADEUSZ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-08-18
JERZY CHRUŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-23
ZDZISŁAW KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2003-05-12
JURGEN KOHNKE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-08-18
MARCIN ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2004-08-18
MIROSŁAW ANDRZEJ ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2004-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2002-07-05
PIOTR WASILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-11
2002-07-05
JANUSZ MARCIN GĘBKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-05
2004-08-18
2002-02-11
2004-08-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-11
2004-08-18
CUKROWNIA "ZBIERSK" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-11
2004-08-18
ZBIERSK, 62-830, ZBIERSK, POLSKA
2002-02-11
2004-08-18
1583Z - PRODUKCJA CUKRU
2002-02-11
2004-08-18
5136Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2002-02-11
2004-08-18
5227B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-02-11
2004-08-18
2652Z - PRODUKCJA WAPNA
2002-02-11
2004-08-18
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2002-02-11
2004-08-18
4010B - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2002-02-11
2004-08-18
4030A - PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2002-02-11
2004-08-18
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-02-11
2004-08-18
6340C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2002-02-11
2004-08-18
4533A - WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie