KRS 0000086825
REGON01738594600000
Nazwa"SPEDYTOR - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPEDYTOR - POLSKA
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 31 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---------------------------, ----------, ŁÓDŹ, ---------------, ---------------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#1020A PRODUKCJA WĘGLA BRUNATNEGO #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #1110A WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ #1110B WYDOBYWANIE GAZU ZIEMNEGO #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7440Z REKLAMAJACEK PIECHOTA
Wspólnik
2002-01-31
2003-11-05
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
DARIUSZ MAREK WOJTASZCZYK
Wspólnik
2003-11-05
2024-07-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,-
JACEK ANDRZEJ JESIONOWSKI
Wspólnik
2002-01-31
2003-11-05
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
JAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
Wspólnik
2002-01-31
2003-11-05
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
MIROSŁAWA KAZIMIERA PIECHOTA
Prokurent
2002-01-31
2024-07-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZADU JEDNOOSOBOWO
JAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
PREZES
2002-01-31
2003-11-05
DARIUSZ MAREK WOJTASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2020-09-15
JACEK PIECHOTA
V-CE PREZES
2002-01-31
2003-11-05
JACEK ANDRZEJ JESIONOWSKI
V-CE PREZES
2002-01-31
2003-11-05
2002-01-31
2003-11-05
"UNITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-31
2003-11-05
WIATRACZNA, 25, WARSZAWA, 04-384, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-05
2011-02-08
PRZYBYSZEWSKIEGO, 199/205, ŁÓDŹ, 93-120, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie