KRS 0000004390
NIP7292465547
REGON47287177500000
Nazwa"OMEGA-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOMEGA-PROJEKT
Data rejestracji 02 kwi 2001 (23 lata temu) 02 kwi 2001
Data usunięcia 29 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DREWNOWSKA, 77, ŁÓDŹ, 91-414, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHJAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-02
2018-11-29
MARIUSZ PISKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-02
2018-11-29
MAGDALENA AGNIESZKA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-02
2018-11-29
ARKADIUSZ WIEWIÓROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-02
2018-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY RZEPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2018-11-29
JAROSŁAW GŁOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2003-07-28
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ POŹLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2018-11-29
2001-04-02
2003-07-28
PRZYBYSZEWSKIEGO, 99, ŁÓDŹ, 93-126, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie