KRS 0000020303
REGON93264009200000
NazwaSÓL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSÓL POLSKA
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 13 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELAZNA, 41, WARSZAWA, 00-836, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #2411Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4022Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
Wspólnik
2001-06-18
2003-07-25
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
URSZULA KRYSTYNA WOJNIŁŁO KIJAŃSKA
Wspólnik
2003-07-25
2004-04-02
16 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600 ZŁ
JANINA ZOFIA KACZMAREK
Wspólnik
2003-07-25
2004-07-23
16 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600 ZŁ
KATARZYNA SEZEN EROL
Wspólnik
2003-07-25
2004-07-23
8 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 PLN
JAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
Wspólnik
2004-04-02
2004-07-23
16 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600 PLN
Wspólnik
2004-07-23
2004-11-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
63025523500000
ARKADIUSZ WIEWIÓROWSKI
Wspólnik
2001-06-18
2003-07-25
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN HONKISZ
Wspólnik
2001-06-18
2003-07-25
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
JAROSŁAW SONCZYK
Wspólnik
2004-11-30
2018-11-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2003-07-25
ARKADIUSZ WIEWIÓROWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2003-07-25
URSZULA KRYSTYNA WOJNIŁŁO KIJAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2004-04-02
JANINA ZOFIA KACZMAREK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2004-07-23
JAROSŁAW ANDRZEJ KIJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-02
2004-07-23
PIOTR WOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-23
2004-11-30
MAREK ADAM BARAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-23
2004-11-30
JAROSŁAW SONCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2018-11-13
2001-06-18
2004-07-23
"CMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-18
2003-07-25
PRZYBYSZEWSKIEGO, 99, ŁÓDŹ, 93-126, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-07-25
2004-07-23
GDAŃSKA, 47, ŁÓDŹ, 90- 729, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-07-23
2004-11-30
WAGROWSKA, 14, POZNAŃ, 61- 369, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie