KRS 0000083174
REGON01494009200000
Nazwa"DROMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDROMARK
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 26 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. J. CHŁOPICKIEGO, 3, RZESZÓW, 35-210, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #5113 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #3720 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIILESZEK IDŹKOWSKI
Wspólnik
2002-01-25
2006-05-05
3000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ
JACEK ROBERT WIRASZKA
Wspólnik
2002-04-12
2016-09-26
3000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ
KRZYSZTOF MARIUSZ WRONKA
Wspólnik
2006-05-05
2016-09-26
3.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁ.
LUDWIK NOWOROLSKI
Powiernik
2003-03-19
2016-09-26
ANNA BOGDAŃSKA
Prokurent
2002-01-25
2016-09-26
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z DWOMA PROKURENTAMI
LESZEK IDŹKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2002-04-12
PIOTR SYLWESTER ZIMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2002-04-12
DARIUSZ JAN KOCEMBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2002-04-12
KRZYSZTOF MARIUSZ WRONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2014-03-26
PAWEŁ KAPERA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2016-09-26
2002-01-25
2002-04-12
PŁOCKA, 17, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie