KRS 0000079381
NIP6121594800
REGON23088146500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEKWOJA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEKWOJA-2
Data rejestracji 18 sty 2002 (23 lata temu) 18 sty 2002
Data usunięcia 13 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYSIĄCLECIA, 10 A/B, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 741000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHMARIA JASICA
Wspólnik
2002-01-18
2021-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 741000,ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ JASICA
Wspólnik
2002-01-18
2003-05-21
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 185.250,ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ROBERT JARZĄB
Wspólnik
2002-01-18
2003-05-21
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 185.250,ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
TOMASZ PIOTR BRUSIŁO
Likwidator
2003-05-21
2021-01-13
MARIA JASICA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2002-07-22
PAWEŁ JASICA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-05-21
ROBERT JARZĄB
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-05-21
LUIZA TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2003-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ BRONISŁAW BASZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-18
2002-07-22
MARIA JASICA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2002-11-18
WIKTOR MECENSEFFI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-18
2003-05-21
2002-01-18
2003-05-21
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEKWOJA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-18
2003-05-21
MODŁOWA, 8, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie