KRS 0000062317
NIP6120002677
REGON23053201000000
NazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BUCHALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BUCHALTER"
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 02 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYSIĄCLECIA, 10 A/B, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6120002677
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGRAŻYNA JADWIGA TALAR
Wspólnik
2001-11-15
2020-06-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WANDA ZOFIA SIKORA
Wspólnik
2001-11-15
2020-06-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW KŁOSOWSKI
Wspólnik
2001-11-15
2020-06-02
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WANDA EWA TRZECIAK
Wspólnik
2015-07-22
2020-06-02
28 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WANDA EWA TRZECIAK
Wspólnik
2001-11-15
2004-08-19
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 4.000 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
IRENA MARIA WIERZBICKA
Wspólnik
2001-11-15
2015-11-16
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIANNA TALAR
Wspólnik
2004-08-19
2015-07-22
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRAŻYNA JADWIGA TALAR
Likwidator
2019-04-25
2020-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
GRAŻYNA JADWIGA TALAR
PREZES
2001-11-15
2019-04-25
WANDA ZOFIA SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2008-10-03
2001-11-15
2019-04-25
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BUCHALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie