KRS 0000032369
NIP8942678522
REGON93265829300000
NazwaRJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaRJK LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 30 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻUBRZA, 13, WROCŁAW, 54-229, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHALICJA MARIA WYSOCKA
Wspólnik
2001-07-31
2005-10-21
16(SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 625(SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁ ŁĄCZNIE 10.000(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
JANINA LESZCZYŃSKA
Wspólnik
2001-07-31
2004-01-13
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600 (TYSIĄC SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ RASZEWSKI
Wspólnik
2005-10-21
2007-02-15
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PIOTR IGOR STEFANOWSKI
Wspólnik
2006-09-08
2007-12-18
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRZEGORZ WYSOCKI
Wspólnik
2001-07-31
2005-10-21
24(DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 625(SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁ ŁĄCZNIE 15.000(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁ
PAWEŁ JÓZEF JASICA
Wspólnik
2005-10-21
2014-01-30
480 (CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
NORBERT KLIMIUK
Wspólnik
2005-10-21
2006-09-08
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA BARBARA GOŁĘBIOWSKA
Wspólnik
2007-12-18
2008-05-19
20 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ROBERT JARZĄB
Wspólnik
2008-05-19
2011-08-17
240 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
Wspólnik
2007-12-18
2008-05-19
20 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW ANTONI ZAJĄC
Prokurent
2001-07-31
2005-10-21
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA BĄK
Prokurent
2005-11-09
2007-02-15
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW JEDLIŃSKI
Powiernik
2012-10-29
2014-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PAWEŁ JASICA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-18
2014-01-30
ROBERT JARZĄB
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2011-08-17
GRZEGORZ WYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-13
2005-10-21
ALICJA MARIA WYSOCKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2005-10-21
JANINA LESZCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2004-01-13
NORBERT KLIMIUK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2006-09-08
PIOTR IGOR STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-08
2007-12-18
MAREK ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-18
2008-05-19
GRZEGORZ WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-31
2004-01-13
MAŁGORZATA BARBARA GOŁĘBIOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-18
2008-05-19
2001-07-31
2005-10-21
WLW - TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-21
2012-10-29
RJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie