KRS 0000014270
NIP6741210225
REGON33045616700000
NazwaBTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBTO
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 53, OSTROWICE, 78-506, OSTROWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6741210225
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWAJACEK ARTUR NOWICKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JEDLIŃSKI
reprezentant
HANS BOTTCHER
Wspólnik
2001-05-23
2007-11-22
14845 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ UDZIAŁÓW) PO 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 742250 ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100).
JACEK ARTUR NOWICKI
Wspólnik
2007-11-22
2021-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JACEK ARTUR NOWICKI
Prokurent
2001-05-23
2007-11-22
ODDZIELNA
JOLANTA KOSMALSKA
Prokurent
2001-05-23
2006-05-31
ŁĄCZNA
JACEK KACZMAREK
Prokurent
2018-12-04
2019-03-14
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW MIROSŁAW JEDLIŃSKI
Powiernik
2019-03-14
2020-12-14
JACEK ARTUR NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
HANS BOTTCHER
PREZES ZARZĄDU
2001-05-23
2007-11-22
JACEK ARTUR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2021-01-19
2001-05-23
2009-11-16
"BTO PRODUKCJA OKIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-16
2019-03-14
BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-14
2020-12-14
BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie