KRS 0000029624
NIP6730005823
REGON00035006500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOLESŁAWA CHROBREGO, 19, BARWICE, 78-460, BARWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6730005823
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAN JERZY ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2013-07-02
EUGENIUSZ BRONISŁAW RYNDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2005-07-09
FELICJA BARBARA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2005-07-09
KAZIMIERA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2005-07-09
BARBARA HELENA DYGUŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2005-07-09
TERESA PASTUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2009-07-02
BOŻENA BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2005-07-09
MAŁGORZATA BERNARDA ROSOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2019-04-10
JADWIGA JAKUBIK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2021-05-13
TERESA EWA WASYŁYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2009-07-02
PRZEMYSŁAW MIROSŁAW JEDLIŃSKI
Powiernik
2019-04-16
2021-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA DWUOSOBOWA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ RUSZCZYŃSKI
PREZES
2001-08-06
2016-12-06
TERESA EWA WASYŁYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2005-07-09
MIROSŁAWA BRONISŁAWA FIGLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2016-12-06
BARBARA TERESA SZELIGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2019-02-13
ROMAN PIETRUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-06
2019-02-13
JADWIGA JAKUBIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2019-02-13
2021-05-13
JUSTYNA SERAFIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-13
2021-05-13
2001-08-06
2010-06-09
GMINNA SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2010-06-09
2019-04-16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2019-04-16
2021-04-14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie