KRS 0000070636
NIP2220020750
REGON27050196800000
NazwaKLUB SPORTOWY "STAL" CHEŁM ŚLĄSKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "STAL" CHEŁM ŚLĄSKI
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 30 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres TECHNIKÓW, 4, CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403, CHEŁM ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRZYSZTOF STANISŁAW ZIAJKA
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
JAN ANDRZEJ OCHMAŃSKI
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
JAKUB WOJCIECH WILCZAK
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
HENRYK MAŃKA
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
ŁUKASZ SEBASTIAN GRANATYR
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
ANDRZEJ PAWEŁ MĄDRY
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
KRZYSZTOF SZYMON NORAS
Likwidator
2012-02-24
2015-01-30
JÓZEF LISOK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2004-01-29
ANDRZEJ BRZENK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2011-11-10
JAN WYCIŚLOK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2008-07-31
HENRYK MAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2009-10-07
FRANCISZEK SYNOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2009-10-07
2015-01-30
ALEKSANDRA ŁAŃSKA GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-10
2015-01-30
ANDRZEJ PYRCZEK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-10
2015-01-30
ROMUALD KLIMERA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2004-01-29
KRZYSZTOF BOGUMIŁ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2004-01-29
JAN OCHMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2011-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYDATKOWANIA SUM PIENIĘŻNYCH BĄDŹ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KLUBU,A TAKŻE PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWO-GOSPODARCZYCH UPOWAŻNIENI SĄ : PREZES ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU.
PAWEŁ IGŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2004-01-29
SŁAWOMIR KRZYSZTOF DUROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2004-01-29
TERESA HUDZIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2004-01-29
LEONARD KOŹLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-29
2009-10-07
PAWEŁ MANECKI
SEKRETARZ
2004-01-29
2009-10-07
PIOTR JERZY RESIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-02
2009-10-07
HENRYK JÓZEF JANOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-02
2008-07-31
JÓZEF JAN KRAMARCZYK
PREZES
2001-12-12
2004-01-29
ROMAN KUŹMA
Z-CA PREZESA
2001-12-12
2004-01-29
FERDYNAND HENRYK HUDZIKOWSKI
SEKRETARZ
2001-12-12
2004-01-29
2001-12-12
2012-02-24
KLUB SPORTOWY "STAL" CHEŁM ŚLĄSKI
2001-12-12
2005-03-09
TECHNIKÓW, 10, CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403, CHEŁM ŚLĄSKI, POLSKA
2005-03-09
2011-11-10
CHEŁMSKA, 91, CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403, CHEŁM ŚLĄSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie