KRS 0000143452
NIP6462574796
REGON27795134400000
NazwaWYTWÓRNIA WENTYLATORÓW "FAWENT-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYTWÓRNIA WENTYLATORÓW "FAWENT-SERWIS"
Data rejestracji 23 gru 2002 (22 lata temu) 23 gru 2002
Data usunięcia 07 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TECHNIKÓW, 22, CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403, CHEŁM ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 175000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2912Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEANNA KAWECKA
Prokurent
2010-10-07
2014-03-28
SAMOISTNA
GENOWEFA PIETRAS
Prokurent
2002-12-23
2010-10-07
SAMOISTNA
Wspólnik
2002-12-23
2015-07-07
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000 ZŁ
27246820600000
ANDRZEJ KRAMARCZYK
Wspólnik
2010-10-07
2015-07-07
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ.
ADAM JAŁOWY
Wspólnik
2010-10-07
2015-07-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
PAWEŁ JARONICKI
Wspólnik
2010-10-07
2015-07-07
4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
GENOWEFA PIETRAS
Wspólnik
2002-12-23
2010-10-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 60.000 ZŁ
PAWEŁ JARONICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2015-07-07
JÓZEF KRAMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2015-07-07
ANDRZEJ KRAMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2015-07-07
PAWEŁ ŚCIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2015-07-07
ANIELA JAŁOWY
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2013-04-25
ADAM JAŁOWY
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2015-07-07
PAWEŁ ŚCIERSKI
Likwidator
2014-03-28
2015-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ LICHOTA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2013-04-25
MICHAŁ KOMANDERA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-25
2014-03-28
2002-12-23
2014-03-28
WYTWÓRNIA WENTYLATORÓW "FAWENT-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie