KRS 0000119839
NIP6461266791
REGON27308074000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBOTRANS"
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 28 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POKOJU, 4, LĘDZINY, 43-140, LĘDZINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6461266791
data rejestracji 03 lip 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ZBIGNIEW WŁADYSŁAW SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-20
2016-08-31
JAN WYCIŚLOK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2020-02-28
WIESŁAW STANISŁAW KRZYWDA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-20
2006-06-23
MIROSŁAW STANISŁAW KLIMCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2008-07-22
GRZEGORZ PIOTR PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2016-08-31
2020-02-28
DANUTA MARIA KUSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-22
2020-02-28
BOGUSŁAW PIOTR LYSKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-11-26
MIROSŁAW FRANCISZEK DRZYZGA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2005-10-20
JAN STANISŁAW POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2005-10-20
JERZY WOJCIECH MILEJSKI
Wspólnik
2003-11-26
2006-06-23
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.850ZŁ
PIOTR HENRYK OKOŃ
Wspólnik
2003-11-26
2020-02-28
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
WŁADYSŁAWA MARIA MILEJSKA
Wspólnik
2007-07-27
2020-02-28
UDZIAŁ WYNOSZĄCY 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 154 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7700,00 ZŁ RAZEM Z IWONĄ OLESKĄ I DOROTĄ MATEJA
IWONA BARBARA OLESKA
Wspólnik
2007-07-27
2020-02-28
UDZIAŁ WYNOSZĄCY 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 154 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7700,00 ZŁ RAZEM Z WŁADYSŁAWĄ MILEJSKĄ I DOROTĄ MATEJA
DOROTA KATARZYNA MATEJA
Wspólnik
2007-07-27
2020-02-28
UDZIAŁ WYNOSZĄCY 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 154 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7700,00 ZŁ RAZEM Z WŁADYSŁAWĄ MILEJSKĄ I IWONĄ OLESKĄ
PIOTR HENRYK OKOŃ
Likwidator
2019-03-15
2020-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
PIOTR HENRYK OKOŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2019-03-15
JERZY WOJCIECH MILEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2006-06-23
2002-07-01
2019-03-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-01
2010-07-15
POKOJU, 4, LĘDZINY, 43-143, LĘDZINY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie