KRS 0000067442
NIP5262207383
REGON01309855200000
NazwaKARELIA - UPOFLOOR (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaKARELIA - UPOFLOOR (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaKARELIA - UPOFLOOR OY (SP. Z O.O.), NR REJESTRU 646971
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 30 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MRÓWCZA, 243, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego PL 1765, 70421 KUOPIO, KUOPIO, KUOPIO, FINLANDIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAMAREK LIC
PEŁNOMOCNIK
2001-12-04
2011-12-30
JOUKO OLAVI MALIN
Prokurent
2001-12-04
2004-06-23
ŁĄCZNA
LARS MATTI STENBACK
Prokurent
2001-12-04
2004-06-23
ŁĄCZNA
ANTTI KALEVI JARVELA
Prokurent
2001-12-04
2004-06-23
ŁĄCZNA
HEIKKI TIMO KOIVUNIEMI
Prokurent
2001-12-04
2004-06-23
ŁĄCZNA
ESKO OLAVI OVASKAINEN
Prokurent
2008-09-30
2011-12-30
PROKURENT PODPISUJE DOKUMENTY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
KIMMO JARI SCHUBIN
Prokurent
2008-09-30
2011-12-30
PROKURENT PODPISUJE DOKUMENTY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
MARJUT HELLEVI KURVINEN
Prokurent
2008-09-30
2011-12-30
PROKURENT PODPISUJE DOKUMENTY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY KAŻDY DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE
VESA JUHANI OKKONEN
DYREKTOR GENERALNY
2001-12-04
2004-06-23
VESA JUHANI OKKONEN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2004-06-23
2005-11-24
HEIKKI ANTERO VAANANEN
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2004-06-23
KLAUS HERMAN GRONBARJ
CZŁONEK WŁAŚCIWY RADY NADZORCZEJ
2005-11-24
2008-09-30
CHARLOTTA TALLQVIST CEDERBERG
CZŁONEK WŁAŚCIWY ZARZĄDU
2008-09-30
2011-12-30
MIKKO ANTERO HAAPANEN
CZŁONEK WŁAŚCIWY ZARZĄDU
2008-09-30
2011-12-30
CURT ALLAN LINDBOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2004-06-23
CURT ALLAN LINDBOM
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2004-06-23
2005-11-24
HANNU KAUKO ISOHAARO
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2004-06-23
2005-11-24
ARI PEKKA VAANANEN
CZŁONEK WŁAŚCIWY RADY NADZORCZEJ
2005-11-24
2008-09-30
2001-12-04
2003-02-18
UPOFLOOR OY (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2003-02-18
2004-06-23
SUOMEN PARKETTI OY (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2004-06-23
2004-07-15
FINNWOODFLORS OY (FWF) (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2004-07-15
2007-03-05
FINNWOODFLOORS OY (FWF) (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2007-03-05
2008-11-04
KARELIA - UPOFLOOR OY (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2001-12-04
2003-02-18
UPOFLOOR OY (SPÓŁKA AKCYJNA)
2003-02-18
2004-06-23
SUOMEN PARKETTI OY (SPÓŁKA AKCYJNA)
2004-06-23
2004-07-15
FINNWOODFLORS OY (FWF) SPÓŁKA AKCYJNA
2004-07-15
2008-09-30
FINNWOODFLOORS OY (FWF) SPÓŁKA AKCYJNA
2008-09-30
2008-11-04
KARELIA - UPOFLOOR OY (SP.Z O.O.), NR REJESTRU 646971
2001-12-04
2002-02-26
SOBIESKIEGO, 110, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-26
2003-07-07
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-07
2008-09-30
LUCERNY, 108, WARSZAWA, 04-687, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-30
2008-11-04
MRÓWCZA, 243, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-04
2004-06-23
SOURANDERINTE, 2, NOKIA, 37-100, NOKIA, FINLANDIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie