KRS 0000190467
NIP8960006589
REGON00135774400000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "ELWRO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE ELWRO-SYSTEM
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 21 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚCINAWSKA, 32, WROCŁAW, 53-629, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8960006589
data rejestracji 01 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBOGUSŁAW ZDZISŁAW KOCÓJ
Członek Organu Nadzoru
2016-07-21
2018-10-03
KATARZYNA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-03
2022-06-21
TERESA KRAMAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2010-09-07
TADEUSZ KRAWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2022-06-21
JOANNA CZAJKOWSKA OLECH
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2011-07-22
JANUSZ DUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2014-08-12
ZBIGNIEW WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-12
2016-07-21
DANUTA BIELAWNY
Członek Organu Nadzoru
2016-01-12
2022-06-21
JANUSZ FIUT
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-07-31
RYSZARD PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2015-11-26
TEODORA KOPCIŃSKA
Prokurent
2015-11-26
2020-10-15
PROKURA ŁĄCZNA PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
TEODORA KOPCIŃSKA
Prokurent
2014-08-19
2015-09-29
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
MAREK LIC
Prokurent
2014-08-19
2015-09-29
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
MAREK JAN KOTECKI
Prokurent
2015-11-26
2020-10-15
PROKURA ŁĄCZNA PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
ADAM KOPCIŃSKI
Wspólnik
2004-01-26
2022-06-21
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
TEODORA KOPCIŃSKA
Wspólnik
2015-11-26
2022-06-21
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ADAM KOPCIŃSKI
Likwidator
2020-10-15
2022-06-21
TEODORA KOPCIŃSKA
Likwidator
2020-10-15
2022-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ W SPOSÓB ŁĄCZNY DWÓCH PROKURENTÓW.
ADAM KOPCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2020-10-15
2004-01-26
2020-10-15
"PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "ELWRO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-01-26
2017-10-02
ŚCINAWSKA, 14-16, WROCŁAW, 53-642, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie