KRS 0000034140
NIP9521709303
REGON01283812000000
Nazwa"BIGLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIGLO
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MRÓWCZA, 243, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF JANUSZ BILICKI
Wspólnik
2001-08-10
2017-01-31
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁ
BOŻENA EWA BILICKA
Wspólnik
2001-08-10
2017-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
KRZYSZTOF JANUSZ BILICKI
Likwidator
2015-11-13
2017-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE ,A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JANUSZ BILICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-10
2013-10-15
MACIEJ JERZY BILICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-15
2014-09-16
KRZYSZTOF JANUSZ BILICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-16
2015-11-13
2001-08-10
2015-11-13
"BIGLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-10
2014-09-16
LUCERNY, 108, WARSZAWA, 04-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie