KRS 0000066062
REGON93081444100000
NazwaNOVA CONSULTING LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVA CONSULTING LTD
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 13 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEMBOWSKIEGO, 57, WROCŁAW, 51-670, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#72 INFORMATYKA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMAWspólnik
2001-11-28
2003-06-05
10.000 (SŁOWNIE:DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW KAŻDY O WARTOŚCI 100,00ZŁ (SŁOWNIE:STO ZŁOTYCH) ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1.000.000,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN MILION ZŁOTYCH)
01320143500000
LAUSITZER SPORTWERBEGESELLSCHAFT "FC ENERGIE" GMBH
Wspólnik
2003-06-05
2006-04-13
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
PAWEŁ MIŁEK
Powiernik
2004-02-20
2006-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPOD OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁKI ZE SKUTKIEM ZOBOWIĄZUJĄCYM LUB ROZPORZĄDZAJĄCYM WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
KRZYSZTOF FURGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2003-06-05
HELMUT RAUER
PREZES ZARZĄDU
2003-06-05
2006-04-13
1953-09-13
2001-11-28
2003-06-05
"T-SYSTEMS NOVA CONSULTING LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie