KRS 0000064033
NIP6720006175
REGON00045292000000
NazwaCHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA "ZNICZ" W LIKWIDACJI W BIAŁOGARDZIE W UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU
Krótka nazwaCHEMICZNA "ZNICZ" W LIKWIDACJI W BIAŁOGARDZIE OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 30 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POŁCZYŃSKA, 10, BIAŁOGARD, 78-200, BIAŁOGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2524 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5241 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #3663 PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7440 REKLAMA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOROMAN SIERACKI
ZARZĄDCA
2014-05-06
2014-05-22
MIROSŁAW RYCHLIŃSKI
Likwidator
2010-02-24
2014-09-30
MAREK NOWAK
Likwidator
2012-03-30
2014-05-06
ROMAN SIERACKI
Likwidator
2014-05-22
2014-09-30
ROMAN SIERACKI
Likwidator
2014-05-06
2014-05-22
WALENTYNA GOŁĘBIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
KRYSTYNA SZTARK FORDON
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2005-08-30
HENRYK ŚWIST
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
MAREK WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
TERESA IWASZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
STANISŁAW TRZESZCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
MARIA BAGIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
LESZEK MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-10-02
ANTONI TORBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2005-08-30
KAZIMIERA DZIDA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2005-08-30
MAREK NOWAK
Powiernik
2012-03-30
2014-05-06
ROMAN SIERACKI
Powiernik
2014-05-22
2014-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE
MIROSŁAW RYCHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-22
2010-02-24
ZBIGNIEW ANDRZEJ PRZYCHODNI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-22
2004-03-31
AGNIESZKA JOANNA PYTLOS
ZASTĘPCA PREZESA
2004-03-31
2004-07-02
JAKUB KIELAR
ZASTĘPCA PREZESA
2004-07-02
2006-11-28
KRYSTYNA SZTARK FORDON
CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA PREZESA
2006-11-28
2007-02-20
2001-11-22
2002-07-03
CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZNICZ"
2002-07-03
2010-02-24
CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA "ZNICZ"
2010-02-24
2012-03-30
CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA "ZNICZ" W LIKWIDACJI W BIAŁOGARDZIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie