KRS 0000381806
NIP6692509259
REGON32097728200000
NazwaDREW-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDREW-TECH
Data rejestracji 29 mar 2011 (13 lat temu) 29 mar 2011
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJACEK STEFAN KIEŁPIŃSKI
Wspólnik
2011-03-29
2012-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MIROSŁAW RYCHLIŃSKI
Wspólnik
2012-08-23
2013-03-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DARIUSZ CZESŁAW MARCHEWKA
Wspólnik
2013-03-20
2015-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2015-01-23
2021-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JACEK STEFAN KIEŁPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-29
2012-08-23
ILONA RYCHLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2014-07-22
DARIUSZ SOŁTYS
PREZES ZARZĄDU
2014-07-22
2014-11-18
DARIUSZ MARCHEWKA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-18
2015-01-23
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-23
2021-01-22
2011-03-29
2012-08-23
JMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-29
2012-08-23
TETMAJERA, 4, KOSZALIN, 75-610, KOSZALIN, POLSKA
2012-08-23
2015-01-23
16, MANOWO, 76-015, MANOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie