KRS 0000108343
NIP6690505808
REGON33003252700000
Nazwa"SOLMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"SOLMAR" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 18 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 18 A, RUSKO, 76-150, DARŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #020 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #1030 WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #1520 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3710 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM #3720 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #8010 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #55 HOTELE I RESTAURACJECEZARY TOUSTY
Wspólnik
2002-04-24
2006-10-02
50.000 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000 ZŁ.
MAREK TOUSTY
Wspólnik
2002-04-24
2005-02-03
10.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.002.000 ZŁ.
LIDIA BEATA SZUBERT TOUSTY
Wspólnik
2006-10-02
2007-06-29
35 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000 ZŁ
JAN POSPIESZNY
Wspólnik
2007-05-04
2013-11-18
12 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA TOUSTY
Wspólnik
2007-06-29
2007-08-29
35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH
LIDIA BEATA SZUBERT TOUSTY
Wspólnik
2007-08-29
2013-11-18
35 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000 ZŁ
ELŻBIETA GRUCHAŁA
Prokurent
2003-06-02
2007-06-29
SAMOISTNA
ROMAN SIERACKI
Powiernik
2008-05-19
2013-11-18
ROMAN SIERACKI
NADZORCA SĄDOWY
2008-03-06
2008-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
CEZARY TOUSTY
PREZES ZARZĄDU
2006-04-07
2007-06-29
DARIUSZ STANISŁAW KURAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-07
2007-02-20
JAN POSPIESZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2007-06-29
JAN POSPIESZNY
PREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-01-07
JAN POSPIESZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2009-01-06
ELŻBIETA GRUCHAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2009-01-06
MACIEJ KAZIMIERZ KUBISIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-01-07
MACIEJ KAZIMIERZ KUBISIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2009-01-06
CEZARY TOUSTY
PREZES ZARZĄDU
2009-01-06
2013-11-18
2002-04-24
2008-03-06
"SOLMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-06
2009-05-12
"SOLMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2002-04-24
2004-08-03
1 A, RUSKO, 76-150, DARŁOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie