KRS 0000061618
NIP9481968871
REGON67013090400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SOCJALNO-BYTOWE "KRAJPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SOCJALNO-BYTOWE "KRAJPER"
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 15 mar 2021 15 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYTONIOWA, 2/6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9481968871
data rejestracji 30 paź 1997
status Zwolniony
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNEARNOLD TOMCZYK
Wspólnik
2001-11-15
2021-03-15
60 (SZEŚĆDZIESIĘT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 (TRZY TYSIĄCE ) PLN
KOMISJA ZAKŁADOWA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80" PRZY ZAKAŁDACH PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO S.A. W RADMIU
Wspólnik
2001-11-15
2021-03-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) PLN
ROBERT PAWEŁ WÓJCIK
Likwidator
2001-11-15
2003-04-29
IDA ELŻBIETA SKOWRON
Likwidator
2003-04-29
2021-03-15
MARIAN ROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
TOMASZ CIARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
ANDRZEJ LUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
GRZEGORZ PYSZCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
GRZEGORZ KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
MAREK LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
BOGUSŁAW DARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
BARBARA SZYCKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2021-03-15
ORGAN REPREZENTACJILIKWIDATOR
Sposób reprezentacjiLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
ROBERT PAWEŁ WÓJCIK
LIKWIDATOR
2001-11-15
2001-12-20
IDA ELŻBIETA SKOWRON
LIKWIDATOR
2001-12-20
2003-04-29
2001-11-15
2021-03-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2021-03-15
PRZEDSIĘBIORSTWO SOCJALNO-BYTOWE "KRAJPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2021-03-15
TYTONIOWA, 2/6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2001-11-15
2021-03-15
5511 - HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
2001-11-15
2021-03-15
5530 - RESTAURACJE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie