KRS 0000060691
REGON00084585500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG BUDOWLANYCH "NOWATOR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY USŁUG BUDOWLANYCH "NOWATOR"
Data rejestracji 10 lis 2001 (23 lata temu) 10 lis 2001
Data usunięcia 21 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRUKOWA, 26, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #2914Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOHALINA TERESA DURAN
Likwidator
2002-03-14
2005-11-21
JERZY PŁÓCIENNIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-10
2005-11-21
KRZYSZTOF GALUS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-10
2005-11-21
WŁODZIMIERZ BOROWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-10
2005-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JAN MRUGASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-10
2002-03-14
HALINA TERESA DURAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-10
2002-03-14
HALINA IRENA WĘGRZYNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-10
2002-03-14
2001-11-10
2002-03-14
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG BUDOWLANYCH "NOWATOR"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie