KRS 0000640523
NIP9471987826
REGON36556319200000
NazwaNOWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNOWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 paź 2016 (8 lat temu) 04 paź 2016
Data usunięcia 18 mar 2024 18 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BRUKOWA, 26, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9471987826
data rejestracji 25 paź 2016
status Czynny
51124055271111001070416018
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4331Z TYNKOWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWANNA DOROTA MRUGASIEWICZ
Wspólnik
2016-10-04
2024-03-18
JAN MRUGASIEWICZ
Wspólnik
2016-10-04
2021-04-20
WOJCIECH MRUGASIEWICZ
Wspólnik
2021-04-20
2024-03-18
JAKUB MRUGASIEWICZ
Wspólnik
2021-04-20
2024-03-18
ANNA MRUGASIEWICZ
Beneficjent
JAKUB MRUGASIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH MRUGASIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH MRUGASIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MRUGASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB MRUGASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH MRUGASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA NOWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-04
2024-03-18
47202290600000
2016-10-04
2024-03-18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-04
2024-03-18
NOWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-04
2024-03-18
UL. BRUKOWA, 26, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-10-04
2024-03-18
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-10-04
2024-03-18
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-10-04
2024-03-18
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2016-10-04
2024-03-18
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2016-10-04
2024-03-18
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2016-10-04
2024-03-18
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2016-10-04
2024-03-18
4331Z - TYNKOWANIE
2016-10-04
2024-03-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-10-04
2024-03-18
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-10-04
2024-03-18
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie