KRS 0000060366
REGON89104411900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BUDOPOL ZIĘBICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BUDOPOL ZIĘBICE"
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 04 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 15, ZIĘBICE, 57-220, ZIEBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ PACHOLAK
Wspólnik
2001-11-13
2007-04-04
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAŁ OLEJNIK
Wspólnik
2001-11-13
2007-04-04
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ PACHOLAK
Likwidator
2006-01-18
2007-04-04
ANDRZEJ MAREK URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-04-04
JAN JÓZEF WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-04-04
BARBARA OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PACHOLAK
DYREKTOR
2001-11-13
2006-01-18
MICHAŁ OLEJNIK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2001-11-13
2006-01-18
2001-11-13
2006-01-18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BUDOPOL ZIĘBICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie