KRS 0000059540
REGON01740615700000
NazwaVATTENFALL POLAND AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA-ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaVATTENFALL POLAND AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA-ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVATTENFALL POLAND AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 16 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SZTOKHOLM, 162 87, SZTOKHOLM, SZWECJA
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWHANNU KALEVI KOSTIAINEN
REPREZENTANT
2001-11-07
2003-05-21
TUOMO JUAHNI HATAKKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-05-21
2008-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SAMODZIELNIE
ERLING PER OLEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2005-12-16
KARL ANDERS ODMARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2005-01-13
ERIK SIGVARD FORSGREN
ZASTĘPCA CZŁONKÓW ZARZĄDU
2001-11-07
2005-12-16
HANNU KALEVI KOSTIAINEN
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2002-03-08
2003-01-15
TUOMO JUAHNI HATAKKA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2003-01-15
2008-10-16
YVONNE PETTERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-13
2005-12-16
PER VICTOR LINDBERG
ZASTĘPCA CZŁONKÓW ZARZĄDU
2005-12-16
2006-02-01
PER VICTOR LINDBERG
ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU
2006-02-01
2008-10-16
ANDERS ERIK TEGELBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-16
2008-10-16
2001-11-07
2004-05-28
VATTENFALL POLEN AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA-ODDZIAŁ W POLSCE
2001-11-07
2004-05-28
VATTENFALL POLEN AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-07
2008-01-10
AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie