KRS 0000059027
REGON27364182000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI MIEJSKIEJ W LIKWIDACJI
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 21 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 11, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 602100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9303Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGMINA SOSNOWIEC
Wspólnik
2001-11-23
2003-01-21
6.021 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ 602.100 ZŁ
000515885
MAREK BRONISŁAW KURLEJ
Likwidator
2003-01-02
2003-01-21
JOLANTA MARIA NIEDBAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
ELŻBIETA MAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
ANNA MARIA SZTAJNBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
JOLANTA MARIA SZYMONIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
MAŁGORZATA LACHOWICZ BAGIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
ANNA MARIANNA DWORACZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-21
ORGAN REPREZENTACJILIKWIDATOR
Sposób reprezentacjiLKIWIDATOR SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MAREK BRONISŁAW KURLEJ
LIKWIDATOR
2001-11-23
2003-01-02
2001-11-23
2003-01-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-23
2003-01-21
PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-23
2003-01-21
3 MAJA, 11, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2001-11-23
2003-01-21
0141B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2001-11-23
2003-01-21
9303Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
2001-11-23
2003-01-21
9305Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-11-23
2003-01-21
9304Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2001-11-23
2003-01-21
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2001-11-23
2003-01-21
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2001-11-23
2003-01-21
3663Z - PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie